GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE ACTIVO INMOBILIARIOS IBERIA SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
PRONTO LIMPIO Y SECO SL | Socio Unico | 02/03/2020 | |
PRONTO LIMPIO Y SECO SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | |
MOVINET TELECOM SL | Administrador Unico | 13/03/2019 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL CERRAJON SL | Administrador Solidario | 23/10/2014 | |
VALRURAL SL | Socio Unico | 16/08/2013 | |
VALRURAL SL | Administrador Unico | 16/08/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL
Empresa: EL COLMADO DE ESTHER Y CRISTINA SL
Administrador Unico
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35522 , F 57, S 8, H M 638439, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Administrador Unico
Representante
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41474 , F 159, S 8, H M 734880, I/A 3 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-28
Empresa: KIND HUMAN SL
Administrador Unico
Representante
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41474 , F 158, S 8, H M 734880, I/A 2 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: PRONTO LIMPIO Y SECO SL
Administrador Unico
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40310 , F 31, S 8, H M 716101, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: PRONTO LIMPIO Y SECO SL
Socio Único
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40310 , F 31, S 8, H M 716101, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: MOVINET TELECOM SL
Administrador Unico
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38917 , F 122, S 8, H M 691657, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Jose
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 5, S 8, H GR 45472, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-18
Empresa: VALRURAL SL
Administrador Unico
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 37, S 8, H CR 22788, I/A 1 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-13
Empresa: VALRURAL SL
Socio Único
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 37, S 8, H CR 22788, I/A 1 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-13
Empresa: MALLORCA ACTIVA SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 126, S 8, H PM 16651, I/A 7 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-07
Información de GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos