GARCIA DELGADO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA DELGADO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA DELGADO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAKAI MOTOR SL | Administrador Unico | 08/04/2024 | |
RECURSOS PATRIMONIALES SL | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
TAMARIT CARS AUTOMOCION SL | Apoderado Solidario | 05/07/2023 | |
TALENTO MOTOR SL | Apoderado Mancomunado | 02/12/2015 | |
TAMARIT CARS AUTOMOCION SL | Apoderado Mancomunado | 26/11/2015 | |
TAKAI MOTOR SL | Apoderado Mancomunado | 26/11/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA DELGADO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DELGADO JOSE CARLOS
Empresa: TAKAI MOTOR SL
Administrador Unico
- Garcia Delgado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13507 , F 106, S 8, H M 219488, I/A 7 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: RECURSOS PATRIMONIALES SL
Apoderado Solidario
- Garcia Delgado Elena
- Garcia Delgado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13741 , F 36, S 8, H M 224218, I/A 6 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: TAMARIT CARS AUTOMOCION SL
Apoderado Solidario
- Garcia Delgado Elena
- Garcia Delgado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18478 , F 128, S 8, H M 147420, I/A 8 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Empresa: TALENTO MOTOR SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Delgado Elena
- Garcia Delgado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29156 , F 43, S 8, H M 524937, I/A 3 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Empresa: TAKAI MOTOR SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Delgado Elena
- Garcia Delgado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13507 , F 104, S 8, H M 219488, I/A 3 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: TAMARIT CARS AUTOMOCION SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Delgado Elena
- Garcia Delgado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18478 , F 127, S 8, H M 147420, I/A 7 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Información de GARCIA DELGADO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA DELGADO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DELGADO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos