GARCIA DELGADO JORGE
Informe ejecutivo de GARCIA DELGADO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DELGADO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERCULES INTERNATIONAL TOWAGE SERVICES SA | Apoderado Solidario | 15/12/2023 | |
REMOLCADORES DE BARCELONA SA | Consejero | 02/11/2023 | |
REMOLCADORES DE BARCELONA SA | Consejero | 20/11/2020 | |
REMOLCADORES DE BARCELONA SA | Consejero | 02/05/2016 | |
COMPAÑIA IBERICA DE BARCOS REMOLCADORES SL | Consejero | 21/12/2011 | |
REMOLCADORES DE BARCELONA SA | Consejero | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA DELGADO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DELGADO JORGE
Apoderado Solidario
- Garcia Delgado Jorge
- Puente Orench Jose
- Ramos Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 45, S 8, H B 310279, I/A 9 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: REMOLCADORES DE BARCELONA SA
Consejero
- Conde Moller Luis
- Fierro March Juan
- Garcia Delgado Jorge
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43489 , F 127, S 8, H B 10985, I/A 132 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 161, S 8, H M 520142, I/A 14 (09/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Empresa: REMOLCADORES DE BARCELONA SA
Auditor
Consejero
- Fierro March Juan
- Garcia Delgado Jorge
- Gonzalez Trujeda Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43489 , F 126, S 8, H B 10985, I/A 130 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Apoderado Mancomunado
Presidente
- Garcia Delgado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 158, S 8, H M 520142, I/A 12 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Empresa: GM CARVECO SL
Apoderado Mancomunado
- Barallobre Gordon Carlos
- Garcia Delgado Jorge
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30174 , F 206, S 8, H M 543146, I/A 6 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: GM CARVECO SL
Presidente
Representante
- Barallobre Gordon Carlos
- Barallobre Gordon Carlos
- Garcia Delgado Jorge
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30174 , F 206, S 8, H M 543146, I/A 6 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: REMOLCADORES DE BARCELONA SA
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43489 , F 122, S 8, H B 10985, I/A 122 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08
Empresa: GM CARVECO SL
Representante
- Barallobre Gordon Carlos
- Barallobre Gordon Carlos
- Garcia Delgado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30174 , F 205, S 8, H M 543146, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
Empresa: GM CARVECO SL
Apoderado Mancomunado
- Barallobre Gordon Carlos
- Garcia Delgado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30174 , F 203, S 8, H M 543146, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DELGADO JORGE
Mostramos los datos de GARCIA DELGADO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DELGADO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos