GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA
Informe ejecutivo de GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMANIEL DIRECTORSHIP SL | Apoderado | 05/06/2020 | |
AVRIL ILUSIONES SL | Administrador Unico | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA
Empresa: AMANIEL DIRECTORSHIP SL
Apoderado
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 76, S 8, H M 596118, I/A 7 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: SANTAGADEA GESTION ACTIVOS SL
Apoderado
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32357 , F 7, S 8, H M 582467, I/A 8 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
Empresa: LOGONE CHAD SL
Apoderado
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 82, S 8, H M 603024, I/A 5 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
Empresa: MOLINON ESPACIO URBANO SL
Consejero
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Presidente
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 128, S 8, H AS 48029, I/A 4 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-33
Empresa: ECOENERGETICA SERGEST SL
Consejero
- Garcia Del Villar Nuria Elena
- Vergara Mañeru Jaime
Presidente
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33323 , F 168, S 8, H M 599737, I/A 3 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: LOGONE CHAD SL
Apoderado
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 80, S 8, H M 603024, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: LOGONE CHAD SL
Administrador Unico
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 80, S 8, H M 603024, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: KIRBALTE SL
Apoderado
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32357 , F 5, S 8, H M 582467, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: KIRBALTE SL
Administrador Unico
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32357 , F 4, S 8, H M 582467, I/A 4 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: AVRIL ILUSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Del Villar Nuria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 38, S 8, H M 637690, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA
Mostramos los datos de GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DEL VILLAR NURIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos