GARCIA DEL VAL JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA DEL VAL JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA DEL VAL JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUNA Y ASOCIADOS COYANZA SL | Administrador Unico | 03/12/2013 | |
DESARROLLOS EMPRESARIALES BOSTON SL | Administrador Unico | 11/02/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA DEL VAL JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DEL VAL JOSE LUIS
Empresa: INNOVACIONES RAFTS SL
Administrador Unico
- Garcia Del Val Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29837 , F 6, S 8, H M 536819, I/A 5 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: PGN RENT STYLE SL
Administrador Unico
- Garcia Del Val Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13364 , F 120, S 8, H M 216598, I/A 4 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Empresa: SILVER RAY SL
Administrador Unico
- Garcia Del Val Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21288 , F 131, S 8, H M 378188, I/A 3 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: STYLE RATTAN SL
Administrador Unico
- Garcia Del Val Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20314 , F 156, S 8, H M 359194, I/A 4 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Empresa: LUNA Y ASOCIADOS COYANZA SL
Administrador Unico
- Garcia Del Val Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22857 , F 53, S 8, H M 409228, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: INNOVACIONES RAFTS SL
Administrador Unico
- Garcia Del Val Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29837 , F 2, S 8, H M 536819, I/A 2 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES BOSTON SL
Administrador Unico
- Garcia Del Val Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27287 , F 78, S 8, H M 491624, I/A 2 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Información de GARCIA DEL VAL JOSE LUIS
Mostramos los datos de GARCIA DEL VAL JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DEL VAL JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos