GARCIA DEL HOYO VICENTE
Informe ejecutivo de GARCIA DEL HOYO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA DEL HOYO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRESCO IBERIA SA | Apoderado | 20/04/2011 | 30/03/2012 |
VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SL | Apoderado | 16/01/2009 | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA DEL HOYO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DEL HOYO VICENTE
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Garcia Del Hoyo Vicente
- Partal Sampe Miguel
- Ricou Fustagueras Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8933, L 6218, F 91, S 8, H V 101615, I/A 28 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SL
Apoderado
- Castello Lloret Pedro Fidel
- Garcia Del Hoyo Vicente
- Hernandez Gaspar Jose Luis
- Sanchez Cebrian Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8933, L 6218, F 87, S 8, H V 101615, I/A 23 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-46
Empresa: VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SL
Apoderado
- Garcia Del Hoyo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26154 , F 152, S 8, H M 164108, I/A 63 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SL
Apoderado
- Caceres Troya Francisco Jose
- Garcia Del Hoyo Vicente
- Labrador Jimenez Rafael
- Valentin Toscano Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26154 , F 150, S 8, H M 164108, I/A 58 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-28
Información de GARCIA DEL HOYO VICENTE
Mostramos los datos de GARCIA DEL HOYO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DEL HOYO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos