GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN
Informe ejecutivo de GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMCOMAN SL | Apoderado | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN
Empresa: PROMOCIONES MENCAREL SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Del Castillo Molina Agustin
- Lopez Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 16, S 8, H CR 13059, I/A 3 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-13
Empresa: PROMOCIONES MENCAREL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Del Castillo Molina Agustin
- Lopez Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 16, S 8, H CR 13059, I/A 3 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-13
Empresa: EMCOMAN SL
Apoderado
- Garcia Del Castillo Molina Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 225, S 8, H CR 1838, I/A 10 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-13
Empresa: EMCOMAN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Del Castillo Molina Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 222, S 8, H CR 1838, I/A 7 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-13
Empresa: EMCOMAN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Del Castillo Molina Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 221, S 8, H CR 1838, I/A 5 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-13
Empresa: EMCOMAN SL
Administrador Unico
- Garcia Del Castillo Molina Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 221, S 8, H CR 1838, I/A 4 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-13
Información de GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN
Mostramos los datos de GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DEL CASTILLO MOLINA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos