GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO
Informe ejecutivo de GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPIEDADES CON DUENDE SL | Socio Unico | 19/02/2018 | |
PROPIEDADES CON DUENDE SL | Administrador Unico | 19/02/2018 | |
GENTE DE VALOR SL | Liquidador | 18/12/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO
Empresa: OVERSEAS COLLECTION SL
Liquidador Solidario
- Garcia De Vinuesa Landa Ignacio
- Sobrino Satrustegui Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19607 , F 149, S 8, H M 344574, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: OVERSEAS COLLECTION SL
Administrador Solidario
- Garcia De Vinuesa Landa Ignacio
- Sobrino Satrustegui Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19607 , F 149, S 8, H M 344574, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: PROPIEDADES CON DUENDE SL
Administrador Unico
- Garcia De Vinuesa Landa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37292 , F 60, S 8, H M 665023, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: PROPIEDADES CON DUENDE SL
Socio Único
- Garcia De Vinuesa Landa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37292 , F 60, S 8, H M 665023, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: GENTE DE VALOR SL
Liquidador
- Garcia De Vinuesa Landa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16678 , F 115, S 8, H M 284612, I/A 2 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Empresa: GENTE DE VALOR SL
Administrador Unico
- Garcia De Vinuesa Landa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16678 , F 115, S 8, H M 284612, I/A 2 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Información de GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO
Mostramos los datos de GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE VINUESA LANDA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos