GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO
Informe ejecutivo de GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELIAS DENTAL SL | Socio Unico | 07/04/2021 | |
ELIAS DENTAL SL | Administrador Unico | 07/04/2021 | |
BERLIN ODONTOLOGOS SL | Administrador Unico | 17/03/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO
Empresa: ELIAS DENTAL SL
Administrador Unico
- Garcia De Paredes Cardoso Maria De Las Mercedes-ro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39346 , F 113, S 8, H M 698664, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: ELIAS DENTAL SL
Nuevo Socio Único
- Garcia De Paredes Cardoso Maria De Las Mercedes-ro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39346 , F 113, S 8, H M 698664, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: BERLIN ODONTOLOGOS SL
Administrador Unico
- Garcia De Paredes Cardoso Maria De Las Mercedes-ro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37806 , F 101, S 8, H M 673470, I/A 4 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Empresa: HEMSY DENTAL SL
Administrador Unico
- Garcia De Paredes Cardoso Maria De Las Mercedes-ro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35268 , F 159, S 8, H M 634051, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: HEMSY DENTAL SL
Administrador Unico
- Garcia De Paredes Cardoso Maria De Las Mercedes-ro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35268 , F 157, S 8, H M 634051, I/A 1 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Información de GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO
Mostramos los datos de GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE PAREDES CARDOSO MARIA DE LAS MERCEDES-RO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos