GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO
Informe ejecutivo de GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCALA 120 PROMOCIONES Y GESTION INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 02/12/2011 | |
SEIF RESIDENCIAL SL | Apoderado | 08/05/2009 | 04/10/2010 |
SEDI GESTION INMOBILIARIA SL | Apoderado | 13/07/2009 | 04/10/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Caulin Muñoz Beatriz
- Cervera Mercadillo Tapia Victor
- Clota Gou Pol
- Cuixart Pujol Joan
- Garcia De La Calle Carlos
- Garcia De Paadin Rivera Alfonso
- Gomez Santos Ana Belen
- Haro Villalta Alfonso Manuel
- Martinez Narvaez Manuel
- Matavera Llobet Joaquim
- Mendez Gorbea Ana
- Rios Davila Maria Luisa De La Santisima Trinidad
Apoderado
- Aznar Berruezo Eduardo
- Aznar Berruezo Eduardo
- Aznar Berruezo Eduardo
- Blanco Grande Ana Sabina
- Caulin Muñoz Beatriz
- Clota Gou Pol
- Colas Montero Francisco Jose
- Cuixart Pujol Joan
- Cuixart Pujol Joan
- De Montalvo Correa Javier
- De Montalvo Correa Javier
- De Montalvo Vijande Jacobo
- De Montalvo Vijande Jacobo
- Foz Val Albert
- Garcia De La Calle Carlos
- Garcia-granero Ximenez Antonio
- Gaspa Tarrago Jordi
- Gomez Santos Ana Belen
- Gomez Santos Ana Belen
- Gomez Santos Ana Belen
- Haro Villalta Alfonso Manuel
- Haro Villalta Alfonso Manuel
- Magallon Garcia Jorge Luis
- Martinez Narvaez Manuel
- Matavera Llobet Joaquim
- Riera Canchal Joaquin
- Riera Canchal Joaquin
- Teijeira Lastres Juan Manuel
- Torres Lopez Juan Jose
- Valls Porcel Joan
- Valls Porcel Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 214, S 8, H M 159633, I/A 62 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: SEDI GESTION INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Garcia De Paadin Rivera Alfonso
- Rios Davila Maria Luisa De La Santisima Trinidad
- Zafrilla Olayo Sara- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18338 , F 213, S 8, H M 318014, I/A 17 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-28
Empresa: SEIF RESIDENCIAL SL
Apoderado
- Garcia De Paadin Rivera Alfonso
- Rios Davila Maria Luisa De La Santisima Trinidad
- Zafrilla Olayo Sara- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 132, S 8, H M 322479, I/A 23 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Empresa: SEDI GESTION INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Blanco Grande Ana Sabina
- Delgado Garcia Antonio Jose
- Garcia De Paadin Rivera Alfonso
- Rios Davila Maria Luisa De La Santisima Trinidad
- Zafrilla Olayo Sara- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18338 , F 211, S 8, H M 318014, I/A 10 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Empresa: SEIF RESIDENCIAL SL
Apoderado
- Blanco Grande Ana Sabina
- Delgado Garcia Antonio Jose
- Garcia De Paadin Rivera Alfonso
- Rios Davila Maria Luisa De La Santisima Trinidad
- Zafrilla Olayo Sara- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 131, S 8, H M 322479, I/A 18 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28
Información de GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO
Mostramos los datos de GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos