GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS PROPIOS DEL GUADIANA SA | Administrador Unico | 11/12/2013 | |
PIMALOIS SA | Administrador Unico | 25/10/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE
Empresa: LOS PROPIOS DEL GUADIANA SA
Administrador Unico
- Garcia De La Fuente Marquez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA138941, I/A 5 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-29
Empresa: LOS PROPIOS DEL GUADIANA SA
Administrador Unico
- Garcia De La Fuente Marquez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606, L 4513, F 115, S 8, H MA138941, I/A 4 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
Empresa: PIMALOIS SA
Administrador Unico
- Garcia De La Fuente Marquez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 165, S 8, H GR 10349, I/A 4 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-18
Empresa: LOS PROPIOS DEL GUADIANA SA
Administrador Unico
- Garcia De La Fuente Marquez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 66, S 8, H GR 3846, I/A 15 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-18
Empresa: PIMALOIS SA
Administrador Unico
- Garcia De La Fuente Marquez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 165, S 8, H GR 10349, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-18
Información de GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE LA FUENTE MARQUEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos