GARCIA DE HERREROS POZA MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA DE HERREROS POZA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA DE HERREROS POZA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LSI (SPAIN) TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 02/03/2009 | 21/04/2017 |
DOÑA AURA INVERSIONES DEL PLATA SL | Apoderado | 23/09/2013 | |
CANFOR INVESTMENTS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 02/12/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE HERREROS POZA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE HERREROS POZA MARIA
Empresa: DOÑA AURA INVERSIONES DEL PLATA SL
Apoderado
- AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA
- Bono Landaluce Caridad
- Bono Landaluce Caridad
- Garcia De Herreros Poza Maria
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25524 , F 185, S 8, H M 459909, I/A 5 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Empresa: CANFOR INVESTMENTS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Garcia De Herreros Poza Maria
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22521 , F 207, S 8, H M 402522, I/A 10 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Apoderado Solidario
- Bono Landaluce Caridad
- Garcia De Herreros Poza Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 108, S 8, H M 264781, I/A 20 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de GARCIA DE HERREROS POZA MARIA
Mostramos los datos de GARCIA DE HERREROS POZA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE HERREROS POZA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos