GARCIA DE HARO ALFONSO
Informe ejecutivo de GARCIA DE HARO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
VINCULACIONES DE GARCIA DE HARO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE HARO ALFONSO
Administrador Mancomunado
- Acebal Morales Alejandro De La Trinidad
- Garcia De Haro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 31, S 8, H M 343198, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: LAPROVI GESTION SL
Apoderado
- Garcia De Haro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22052 , F 114, S 8, H M 393257, I/A 3 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: DISTRIBUCION HORTICOLA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Consejero
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Presidente
- Garcia De Haro Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17660 , F 118, S 8, H M 72242, I/A 28 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-28
Empresa: DISFRUTA FRANQUICIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Consejero
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29854 , F 26, S 8, H M 537167, I/A 2 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Consejero
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Presidente
- Garcia De Haro Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17899 , F 134, S 8, H M 308986, I/A 5 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: DISFRUTA DE HOY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Consejero
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Presidente
- Garcia De Haro Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 49, S 8, H M 490370, I/A 2 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Empresa: DISFRUTA FRANQUICIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Consejero
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29854 , F 23, S 8, H M 537167, I/A 1 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-28
Empresa: VIVACHIP SL
Administrador Solidario
- Garcia De Haro Alfonso
- Hennequet Alfonso Andres Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24146 , F 158, S 8, H M 433897, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Empresa: DISFRUTA DE HOY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Consejero
- Dominguez Patron Jose Pedro
- Garcia De Haro Alfonso
- Garcia De Haro Edmundo
Presidente
- Garcia De Haro Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 47, S 8, H M 490370, I/A 1 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-28
Información de GARCIA DE HARO ALFONSO
Mostramos los datos de GARCIA DE HARO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE HARO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos