GARCIA DE DIEGO ISAAC
Informe ejecutivo de GARCIA DE DIEGO ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DE DIEGO ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMBI-HOGAR SA | Apoderado Mancomunado | 20/10/2021 | |
ILAB LABORATORIO PROTESIS DENTAL SL | Socio Unico | 09/10/2014 | |
ILAB LABORATORIO PROTESIS DENTAL SL | Administrador Unico | 09/10/2014 | |
DLAB PROTESIS DENTAL SL | Administrador Mancomunado | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE DIEGO ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE DIEGO ISAAC
Empresa: I.G PROYECTOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia De Diego Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41306 , F 123, S 8, H M 732165, I/A 2 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: COMBI-HOGAR SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia De Diego Carlos Jairo
- Garcia De Diego Isaac
- Garcia De Diego Saul
- Tahuca Garcia De Diego Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19872 , F 78, S 8, H M 350162, I/A 8 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
Empresa: I.G PROYECTOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia De Diego Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41306 , F 120, S 8, H M 732165, I/A 1 (16/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Empresa: ILAB LABORATORIO PROTESIS DENTAL SL
Administrador Unico
- Garcia De Diego Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5920 , F 111, S 8, H SE102749, I/A 1 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Empresa: ILAB LABORATORIO PROTESIS DENTAL SL
Socio Único
- Garcia De Diego Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5920 , F 111, S 8, H SE102749, I/A 1 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Empresa: DLAB PROTESIS DENTAL SL
Administrador Mancomunado
- De La Rosa De Santa Ana Francisco Javier
- Garcia De Diego Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 66, S 8, H SE 95515, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-41
Información de GARCIA DE DIEGO ISAAC
Mostramos los datos de GARCIA DE DIEGO ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE DIEGO ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos