GARCIA DE CASTRO EMILIO
Informe ejecutivo de GARCIA DE CASTRO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA DE CASTRO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERGASA SA | Consejero | 26/09/2024 | |
HIGARSA AUTOMOCION SA | Consejero | 27/06/2024 | |
HIJOS DE IGNACIO GARCIA SA | Consejero | 01/07/2021 | |
LAS CASILLAS SA | Consejero | 03/03/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE CASTRO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE CASTRO EMILIO
Empresa: HERGASA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 2666, I/A 26 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-47
Empresa: HERGASA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 2666, I/A 26 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-47
Empresa: HIGARSA AUTOMOCION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 96712, I/A 9 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: HERGASA SA
Consejero
- Garcia De Castro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 150, S 8, H VA 2666, I/A 23 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-47
Empresa: HIJOS DE IGNACIO GARCIA SA
Consejero
- Garcia De Castro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31514 , F 202, S 8, H M 96713, I/A 16 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: LAS CASILLAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5913 , F 60, S 8, H M 96714, I/A 12 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Información de GARCIA DE CASTRO EMILIO
Mostramos los datos de GARCIA DE CASTRO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE CASTRO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos