GARCIA CUEVAS PALOMA
Informe ejecutivo de GARCIA CUEVAS PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CUEVAS PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRO Y PALOMA SL | Administrador Solidario | 21/04/2016 | |
ENTRE DOS TIERRAS TENERIFE SL | Administrador Unico | 06/05/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA CUEVAS PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CUEVAS PALOMA
Empresa: ENTRE DOS TIERRAS SL
Liquidador
- Garcia Cuevas Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 157, S 8, H IL 9815, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-35
Empresa: ENTRE DOS TIERRAS SL
Administrador Unico
- Garcia Cuevas Paloma
Liquidador
- Garcia Cuevas Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 157, S 8, H IL 9815, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-35
Empresa: PEDRO Y PALOMA SL
Administrador Solidario
- Garcia Cuevas Paloma
- Martin Martin Pedro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 196, S 8, H IL 11485, I/A 1 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-35
Empresa: ENTRE DOS TIERRAS TENERIFE SL
Administrador Unico
- Garcia Cuevas Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 129, S 8, H TF 48662, I/A 1 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Empresa: ENTRE DOS TIERRAS SL
Socio Único
- Garcia Cuevas Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 157, S 8, H IL 9815, I/A 2 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-35
Empresa: ENTRE DOS TIERRAS SL
Administrador Unico
- Garcia Cuevas Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 155, S 8, H IL 9815, I/A 1 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-35
Información de GARCIA CUEVAS PALOMA
Mostramos los datos de GARCIA CUEVAS PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CUEVAS PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos