GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ
Informe ejecutivo de GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A3 EUSKAL DENTAL SL | Administrador Unico | 28/11/2023 | |
EUSKAL PROJECT SL | Administrador Unico | 19/09/2023 | |
NORDENT ORIGEN SL | Administrador Unico | 11/04/2023 | |
A3 ORIGEN DENTAL SMILE SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
ESPECIALIDADES MEDICAS XXI SL | Administrador Unico | 22/11/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ
Empresa: A3 EUSKAL DENTAL SL
Administrador Unico
- Garcia-cuervo Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46042 , F 80, S 8, H M 809016, I/A 1 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: EUSKAL PROJECT SL
Administrador Unico
- Garcia-cuervo Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45752 , F 10, S 8, H M 804219, I/A 1 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-28
Empresa: NORDENT ORIGEN SL
Administrador Unico
- Garcia-cuervo Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45057 , F 1, S 8, H M 792961, I/A 1 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: A3 ORIGEN DENTAL SMILE SL
Administrador Unico
- Garcia-cuervo Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 150, S 8, H M 787591, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: ESPECIALIDADES MEDICAS XXI SL
Administrador Unico
- Garcia-cuervo Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 160, S 8, H M 755012, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Información de GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ
Mostramos los datos de GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-CUERVO MARTINEZ BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos