GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCASTILLA TELECOM SL | Apoderado | 07/03/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE
Empresa: VERTICE INFRASPECT SL
Administrador Unico
- Garcia Cuenca Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42760 , F 37, S 8, H B 416166, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: EUROCASTILLA TELECOM SL
Apoderado
- Garcia Cuenca Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 70, S 8, H AB 22336, I/A 4 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-02
Empresa: EUROCASTILLA TELECOM SL
Administrador Unico
- Garcia Cuenca Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 676, F 22, S 8, H AB 22336, I/A 3 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-02
Empresa: EUROCASTILLA TELECOM SL
Administrador Unico
- Garcia Cuenca Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 676, F 22, S 8, H AB 22336, I/A 2 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-02
Empresa: EUROCASTILLA TELECOM SL
Administrador Solidario
- Cuenca Rozalen Isabel
- Garcia Cuenca Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 676, F 22, S 8, H AB 22336, I/A 2 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-02
Empresa: EUROCASTILLA TELECOM SL
Administrador Solidario
- Cuenca Rozalen Isabel
- Garcia Cuenca Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 676, F 20, S 8, H AB 22336, I/A 1 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-02
Empresa: VERTICE INFRASPECT SL
Administrador Unico
- Garcia Cuenca Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42760 , F 37, S 8, H B 416166, I/A 2 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Información de GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CUENCA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos