GARCIA CRESPO VICTOR
Informe ejecutivo de GARCIA CRESPO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CRESPO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS 3 STEP IT SA | Apoderado | 31/07/2024 | |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Apoderado | 01/05/2024 | |
CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S | Apoderado Solidario | 23/04/2024 | |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S | Apoderado Solidario | 22/04/2024 | |
BNP PARIBAS 3 STEP IT SA | Apoderado Solidario | 15/09/2023 | |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S | Apoderado Solidario | 05/08/2015 | |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Apoderado | 31/07/2015 | |
CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S | Apoderado Solidario | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA CRESPO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CRESPO VICTOR
Empresa: BNP PARIBAS 3 STEP IT SA
Apoderado
- Garcia Crespo Victor
- Sabater Ubeda Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 785285, I/A 14 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
Apoderado
- Bueno Romero Francesc
- Garcia Crespo Victor
- Sabater Ubeda Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26492 , F 48, S 8, H M 351198, I/A 214 (01/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S
Apoderado Solidario
- Bueno Romero Francesc
- Garcia Crespo Victor
- Sabater Ubeda Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34362 , F 15, S 8, H M 380910, I/A 132 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S
Apoderado Solidario
- Garcia Crespo Victor
- Sabater Ubeda Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 102, S 8, H M 538436, I/A 49 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: BNP PARIBAS 3 STEP IT SA
Apoderado Solidario
- Garcia Crespo Victor
- Nieto Pintado Manuel
- Santiago Hidalgo Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44579 , F 147, S 8, H M 785285, I/A 3 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Empresa: CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S
Apoderado Solidario
- Garcia Crespo Victor
- Nieto Pintado Manuel
- Santiago Hidalgo Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29917 , F 194, S 8, H M 538436, I/A 24 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Empresa: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
Apoderado
- Garcia Crespo Victor
- Nieto Pintado Manuel
- Santiago Hidalgo Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26492 , F 23, S 8, H M 351198, I/A 164 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S
Apoderado Solidario
- Garcia Crespo Victor
- Nieto Pintado Manuel
- Santiago Hidalgo Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26282 , F 212, S 8, H M 380910, I/A 95 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Información de GARCIA CRESPO VICTOR
Mostramos los datos de GARCIA CRESPO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CRESPO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos