GARCIA COTILLAS ASUNCION
Informe ejecutivo de GARCIA COTILLAS ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA COTILLAS ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BADALONA COMUNICACIO SA | Consejero | 13/03/2015 | 27/10/2015 |
BADALONA COMUNICACIO SA | Consejero | 13/08/2012 | 05/01/2015 |
ENS DE GESTIO URBANISTICA SA | Consejero | 29/08/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA COTILLAS ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA COTILLAS ASUNCION
Empresa: BADALONA COMUNICACIO SA
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40253 , F 218, S 8, H B 103617, I/A 39 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-08
Empresa: BADALONA COMUNICACIO SA
Consejero
- Carneado Hernandez Christian
- Garcia Cotillas Asuncion
- Navarro Moreno Francesc
- Sanroma Conde Josep
- Viñeta Balsells Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40253 , F 218, S 8, H B 103617, I/A 38 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Empresa: BADALONA COMUNICACIO SA
Consejero
- Falco Isern Ferran
- Garcia Cotillas Asuncion
- Navarro Moreno Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40253 , F 216, S 8, H B 103617, I/A 35 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-08
Empresa: BADALONA COMUNICACIO SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40253 , F 211, S 8, H B 103617, I/A 30 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-08
Empresa: ENS DE GESTIO URBANISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40227 , F 156, S 8, H B 78568, I/A 55 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Información de GARCIA COTILLAS ASUNCION
Mostramos los datos de GARCIA COTILLAS ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA COTILLAS ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos