GARCIA COSGAYA JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA COSGAYA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE GARCIA COSGAYA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA COSGAYA JOSE
Empresa: COMMERZONE SL
Administrador Unico
- Garcia Cosgaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40311 , F 144, S 8, H M 716132, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: LOGARAUTO BAVARIA SL
Apoderado
- Garcia Cosgaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29227 , F 3, S 8, H M 526193, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: NATURMARKT TERRA SL
Apoderado
- Garcia Cosgaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31065 , F 189, S 8, H M 559151, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Apoderado
- Garcia Cosgaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21823 , F 142, S 8, H M 388820, I/A 6 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: LOGARAUTO BAVARIA SL
Apoderado
- Garcia Cosgaya Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29227 , F 2, S 8, H M 526193, I/A 2 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Información de GARCIA COSGAYA JOSE
Mostramos los datos de GARCIA COSGAYA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA COSGAYA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos