GARCIA CORREA SUSANA
Informe ejecutivo de GARCIA CORREA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CORREA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | Apoderado | 09/06/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA CORREA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CORREA SUSANA
Empresa: TAHERGA LA FIGUERA SA
Administrador Solidario
- Garcia Correa Eduardo
- Garcia Correa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 5925, I/A 8 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-22
Empresa: TAHERGA LA FIGUERA SA
Administrador Solidario
- Garcia Correa Eduardo
- Garcia Correa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 116, S 8, H HU 5925, I/A 6 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-22
Empresa: TAHERGA LA FIGUERA SA
Administrador Solidario
- Garcia Correa Eduardo
- Garcia Correa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430, L 139, F 159, S 8, H HU 5925, I/A 5 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-22
Empresa: TAHERGA LA FIGUERA SA
Administrador Solidario
- Garcia Correa Eduardo
- Garcia Correa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430, L 139, F 159, S 8, H HU 5925, I/A 4 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-22
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado
- Garcia Correa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40603 , F 110, S 8, H B 2861, I/A 4632 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-08
Información de GARCIA CORREA SUSANA
Mostramos los datos de GARCIA CORREA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CORREA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos