GARCIA CORDERO FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA CORDERO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CORDERO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRUAL CERRAJERIA SL | Administrador Unico | 13/01/2020 | |
FERRUAL CERRAJERIA SL | Apoderado Solidario | 02/06/2016 | |
FERRUAL CERRAJERIA SL | Apoderado | 23/05/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA CORDERO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CORDERO FERNANDO
Empresa: FERRUAL CERRAJERIA SL
Administrador Unico
- Garcia Cordero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 183, S 8, H M 529944, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: FERRUAL CERRAJERIA SL
Apoderado Solidario
- Cordero Balsera Dolores
- Garcia Cordero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 182, S 8, H M 529944, I/A 4 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Empresa: FERRUAL CERRAJERIA SL
Apoderado
- Garcia Cordero Fernando
- Garcia Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 181, S 8, H M 529944, I/A 2 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Información de GARCIA CORDERO FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA CORDERO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CORDERO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos