GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO
Informe ejecutivo de GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDICION NODULAR SA | Presidente | 29/04/2015 | |
FUNDICION NODULAR SA | Consejero | 23/07/2009 | 29/04/2015 |
FUNDICION NODULAR SA | Miem.Com.Ej. | 07/02/2012 | 29/04/2015 |
FUNDICION NODULAR SA | Pres.Com.Ej. | 07/02/2012 | 29/04/2015 |
PROMOCIONES RURALES ASTURIANAS SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO
Empresa: FUNDICION NODULAR SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Garcia Conde Ceñal Pedro
Pres.Com.Ej.
- Garcia Conde Ceñal Pedro
Presidente
- Garcia Conde Ceñal Pedro
Sec.Com.Eje.
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 145, S 8, H AS 2368, I/A 121 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-33
Empresa: FUNDICION NODULAR SA
Miem.Com.Ej.
- AIMETRA SL
- Farras Moiron Jorge Francisco
- FERABA PATRIMONIOS SL
- Garcia Conde Ceñal Pedro
Pres.Com.Ej.
- Garcia Conde Ceñal Pedro
Sec.Com.Eje.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 98, S 8, H AS 2368, I/A 113 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-33
Empresa: PROMOCIONES RURALES ASTURIANAS SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Martinez Rocio
- Garcia Conde Ceñal Pedro
- Perez Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 103, S 8, H AS 17707, I/A 3 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-33
Empresa: FUNDICION NODULAR SA
Consejero
- Carabias Palmeiro Luis
- Garcia Conde Ceñal Pedro
- PATRIMONIAL ABASU SL
- Pidal Martinez De Irujo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 97, S 8, H AS 2368, I/A 106 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Información de GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO
Mostramos los datos de GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CONDE CEÑAL PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos