GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HGC CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL SL | Administrador Solidario | 25/09/2014 | |
CONSTRUCCIONES VILLAMANTILLA SL | Administrador Unico | 04/07/2014 | |
COMPAS XXI PROMOCION INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 26/11/2012 | |
COFIGAL ASESORES SA | Administrador Mancomunado | 04/11/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS
Empresa: COFIGAL ASESORES SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Collado Angel- Luis
- Gomez Largo Ruperto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 167, S 8, H TO 9883, I/A 11 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-45
Empresa: COFIGAL ASESORES SAL
Administrador Mancomunado
- Garcia Collado Angel- Luis
- Gomez Largo Ruperto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 166, S 8, H TO 9883, I/A 9 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-45
Empresa: HGC CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL SL
Administrador Solidario
- Garcia Collado Angel- Luis
- Lozano Asenjo Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32657 , F 122, S 8, H M 587868, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: CONSTRUCCIONES VILLAMANTILLA SL
Administrador Unico
- Garcia Collado Angel- Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 15, S 8, H M 52690, I/A 5 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: COMPAS XXI PROMOCION INMOBILIARIA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Collado Angel- Luis
- Garcia Collado Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17411 , F 157, S 8, H M 298776, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: COFIGAL ASESORES SAL
Administrador Mancomunado
- Garcia Collado Angel- Luis
- Gomez Largo Ruperto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 19, S 8, H TO 9883, I/A 7 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-45
Empresa: COFIGAL ASESORES SAL
Administrador Mancomunado
- Garcia Collado Angel- Luis
- Gomez Largo Ruperto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 19, S 8, H TO 9883, I/A 7 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-45
Administrador Mancomunado
- Garcia Collado Angel- Luis
- Serrano Padilla Eugenio
- Serrano Padilla Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 56, S 8, H TO 15189, I/A 5 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-45
Información de GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS
Mostramos los datos de GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA COLLADO ANGEL- LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos