GARCIA COEDO EDUARDO
Informe ejecutivo de GARCIA COEDO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA COEDO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO BERTRAND SL | Administrador Unico | 28/12/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA COEDO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA COEDO EDUARDO
Empresa: AUTO BERTRAND SL
Administrador Unico
- Garcia Coedo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10199 , F 104, S 8, H B 186551, I/A 10 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: AUTO BERTRAND SL
Administrador Unico
- Garcia Coedo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10199 , F 104, S 8, H B 186551, I/A 9 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: AUTO BERTRAND SL
Administrador Unico
- Garcia Coedo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10199 , F 103, S 8, H B 186551, I/A 8 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Información de GARCIA COEDO EDUARDO
Mostramos los datos de GARCIA COEDO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA COEDO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos