GARCIA CHINCHILLA RAUL
Informe ejecutivo de GARCIA CHINCHILLA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA CHINCHILLA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIDE HCENERGIA SA | Apoderado | 15/07/2024 | |
COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGETICO SL | Apoderado | 01/03/2024 | |
CIDE HCENERGIA SA | Apoderado Solidario | 24/11/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA CHINCHILLA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CHINCHILLA RAUL
Empresa: CIDE HCENERGIA SA
Apoderado
- Garcia Chinchilla Raul
- Gonzalez Molinos Carlos
- Gonzalez Velasco Rafael
- Martin Perez Julio Victor
- Perez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 478238, I/A 59 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Apoderado
- Garcia Chinchilla Raul
- Gonzalez Molinos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39414 , F 158, S 8, H M 581279, I/A 28 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Apoderado
- Alvarez Tombo Roberto
- De Fuentes Garcia Romero De Tejada Manuel
- Garcia Chinchilla Raul
- Pitarch Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39414 , F 158, S 8, H M 581279, I/A 28 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Empresa: CIDE HCENERGIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45605 , F 118, S 8, H M 478238, I/A 58 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Empresa: CIDE HCENERGIA SA
Apoderado Solidario
- Garcia Chinchilla Raul
- Gonzalez Molinos Carlos
- Martinez Herrera Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 83, S 8, H M 478238, I/A 57 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: CIDE HCENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 83, S 8, H M 478238, I/A 57 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: CIDE HCENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41267 , F 124, S 8, H M 478238, I/A 42 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: CIDE HCENERGIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Fuentes Garcia Romero De Tejada Manuel
- Garcia Chinchilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41267 , F 124, S 8, H M 478238, I/A 42 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Apoderado
- Alvarez Tombo Roberto
- De Fuentes Garcia Romero De Tejada Manuel
- Garcia Chinchilla Raul
- Pitarch Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39414 , F 148, S 8, H M 581279, I/A 23 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Apoderado
- Alvarez Tombo Roberto
- De Fuentes Garcia Romero De Tejada Manuel
- Garcia Chinchilla Raul
- Pitarch Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39414 , F 148, S 8, H M 581279, I/A 23 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA CHINCHILLA RAUL
Mostramos los datos de GARCIA CHINCHILLA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CHINCHILLA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos