GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANJA PINARILLOS SL | Socio Unico | 01/07/2011 | |
GRANJA PINARILLOS SL | Administrador Unico | 01/04/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER
Empresa: GRANJA PINARILLOS SL
Socio Único
- Garcia Chillon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 60, S 8, H VA 23878, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-47
Empresa: GRANJA PINARILLOS SL
Administrador Unico
- Garcia Chillon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 59, S 8, H VA 23878, I/A 1 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-47
Administrador Unico
- Garcia Chillon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 85, S 8, H VA 22042, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-47
Administrador Unico
- Garcia Chillon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 85, S 8, H VA 22042, I/A 2 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-47
Nuevo Socio Único
- Garcia Chillon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 85, S 8, H VA 22042, I/A 2 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-47
Información de GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CHILLON FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos