GARCIA CHECA BARBARA
Informe ejecutivo de GARCIA CHECA BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CHECA BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPIRIT BIRD EVENTS SL | Administrador Solidario | 15/01/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA CHECA BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CHECA BARBARA
Empresa: SPIRIT BIRD EVENTS SL
Administrador Solidario
- Garcia Checa Barbara
- Ruiz Iniesta Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 78, S 8, H M 732329, I/A 1 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Empresa: REFLEJOS GARLAN SL
Liquidador
- Garcia Checa Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17263 , F 37, S 8, H M 295875, I/A 4 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: REFLEJOS GARLAN SL
Administrador Unico
- Garcia Checa Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17263 , F 37, S 8, H M 295875, I/A 4 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: REFLEJOS GARLAN SL
Administrador Unico
- Garcia Checa Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17263 , F 37, S 8, H M 295875, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-28
Información de GARCIA CHECA BARBARA
Mostramos los datos de GARCIA CHECA BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CHECA BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos