GARCIA CHAO SONIA
Informe ejecutivo de GARCIA CHAO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CHAO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHETORES SPEECH SL | Administrador Solidario | 28/04/2021 | |
RHETORES SPEECH SL | Apoderado | 24/06/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA CHAO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CHAO SONIA
Empresa: RHETORES SPEECH SL
Apoderado
- Garcia Chao Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31324 , F 181, S 8, H M 563843, I/A 4 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: RHETORES SPEECH SL
Administrador Unico
- Garcia Chao Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31324 , F 180, S 8, H M 563843, I/A 3 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: RHETORES SPEECH SL
Administrador Unico
- Garcia Chao Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31324 , F 180, S 8, H M 563843, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Información de GARCIA CHAO SONIA
Mostramos los datos de GARCIA CHAO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CHAO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos