GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIANIA SL | Administrador Unico | 23/05/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO
Empresa: INDUSTRIANIA SL
Administrador Unico
- Garcia Casquete Santiago Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 212, S 8, H VA 26595, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-47
Empresa: TERMOLID SL
Administrador Unico
- Garcia Casquete Santiago Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 213, S 8, H VA 7327, I/A 12 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-47
Empresa: TRANSFORMADOS CASTILLA Y LEON SL
Administrador Unico
- Garcia Casquete Santiago Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 173, S 8, H VA 11690, I/A 4 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-47
Empresa: TERMOLID SL
Administrador Unico
- Garcia Casquete Santiago Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 211, S 8, H VA 7327, I/A 8 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-47
Empresa: TERMOLID SL
Administrador Solidario
- Garcia Casquete Jorge
- Garcia Casquete Santiago Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 211, S 8, H VA 7327, I/A 7 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-47
Empresa: TRANSFORMADOS CASTILLA Y LEON SL
Administrador Solidario
- Garcia Casquete Jorge
- Garcia Casquete Santiago Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 173, S 8, H VA 11690, I/A 3 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-47
Información de GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO
Mostramos los datos de GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CASQUETE SANTIAGO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos