GARCIA CARTAGENA YOLANDA
Informe ejecutivo de GARCIA CARTAGENA YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CARTAGENA YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTAMPARTE SL | Administrador Unico | 19/05/2023 | |
ESTAMPARTE SL | Socio Unico | 19/05/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA CARTAGENA YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CARTAGENA YOLANDA
Empresa: ESTAMPARTE SL
Administrador Unico
- Garcia Cartagena Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 175, S 8, H A 185594, I/A 1 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-03
Empresa: ESTAMPARTE SL
Socio Único
- Garcia Cartagena Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 175, S 8, H A 185594, I/A 1 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-03
Empresa: ETIQUETAS Y PUBLICIDAD SEPI SL
Administrador Unico
- Garcia Cartagena Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746 , F 6, S 8, H A 138286, I/A 3 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-03
Empresa: ETIQUETAS Y PUBLICIDAD SEPI SL
Administrador Unico
- Garcia Cartagena Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746 , F 6, S 8, H A 138286, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-03
Empresa: ETIQUETAS Y PUBLICIDAD SEPI SL
Socio Único
- Garcia Cartagena Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746 , F 6, S 8, H A 138286, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-03
Información de GARCIA CARTAGENA YOLANDA
Mostramos los datos de GARCIA CARTAGENA YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CARTAGENA YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos