GARCIA CARRILLO DOLORES
Informe ejecutivo de GARCIA CARRILLO DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CARRILLO DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN RAMOS SL | Administrador Unico | 04/06/2020 | |
CONSTRUCTORA ECIJANA DEL SUR SL | Administrador Unico | 27/03/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA CARRILLO DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CARRILLO DOLORES
Empresa: JUAN RAMOS SL
Administrador Unico
- Garcia Carrillo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 222, S 8, H SE 13344, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-41
Empresa: JUAN RAMOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Carrillo Dolores
- Ramos Cabrera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 222, S 8, H SE 13344, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-41
Empresa: CONSTRUCTORA ECIJANA DEL SUR SL
Administrador Unico
- Garcia Carrillo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 37, S 8, H SE 20865, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-41
Empresa: EMPRESA REMIHC CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Garcia Carrillo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33312 , F 161, S 8, H B 229429, I/A 12 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Empresa: EMPRESA REMIHC CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Garcia Carrillo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33312 , F 161, S 8, H B 229429, I/A 10 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Información de GARCIA CARRILLO DOLORES
Mostramos los datos de GARCIA CARRILLO DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CARRILLO DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos