GARCIA CARRIL RAMON
Informe ejecutivo de GARCIA CARRIL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CARRIL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Consejero | 01/07/2009 | 16/01/2024 |
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Presidente | 01/07/2009 | 16/01/2024 |
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Apoderado | 16/01/2024 | |
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Consejero Delegado Solidario | 14/08/2023 | 16/01/2024 |
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2018 | 14/08/2023 |
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Consejero Delegado Solidario | 29/07/2013 | 14/09/2018 |
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Consejero Delegado Solidario | 01/07/2009 | 29/07/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA CARRIL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CARRIL RAMON
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Apoderado
- Garcia Carril Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 94, S 8, H AS 1335, I/A 16 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Valdes Victor Manuel
Consejero
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Valdes Victor Manuel
Presidente
- Garcia Carril Ramon
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 94, S 8, H AS 1335, I/A 16 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Valdes Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 15 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Valdes Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 15 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Valdes Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 15 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 14 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Valdes Victor Manuel
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 14 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Longo Ernesto
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 14 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero
- Garcia Carril Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 13 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-33
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Carril Ramon
- Gonzalez Longo Arturo Isidoro
- Longo Longo Ernesto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 93, S 8, H AS 1335, I/A 13 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-33
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA CARRIL RAMON
Mostramos los datos de GARCIA CARRIL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CARRIL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos