GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GNC CALDERERIA STEELWORKS SL | Consejero | 23/03/2017 | |
AHORROPENSION VEINTIDOS FP | Miem.Com.Ctr | 05/07/2012 | 07/10/2016 |
NICOLAS CORREA SA | Apoderado Mancomunado | 16/07/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA
Empresa: NICOLAS CORREA CALDERERIA SL
Consejero
- Alcalde Sanchez Segundo
- Garcia Carrancho Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541, L 332, F 109, S 8, H BU 11149, I/A 10 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-09
Empresa: AHORROPENSION VEINTIDOS FP
Miem.Com.Ctr
- Garcia Carrancho Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21029 , F 106, S 8, H M 373054, I/A 16 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Empresa: NICOLAS CORREA SA
Apoderado Mancomunado
- Eguren Albistegui Javier
- Garcia Carrancho Maria Victoria
- Gonzalez Fernandez Jose Luis
- Pascual Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224, L 15, F 155, S 8, H BU 536, I/A 78 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-09
Empresa: AHORROPENSION VEINTIDOS FP
Miem.Com.Ctr
- Berrinches Ferrero Alberto
- Garcia Carrancho Maria Victoria
- Pinto Fuentes Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21029 , F 106, S 8, H M 373054, I/A 13 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Información de GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CARRANCHO MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos