GARCIA CARNICERO TAMARA
Informe ejecutivo de GARCIA CARNICERO TAMARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CARNICERO TAMARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAMARAGARCIADENTALYESTETICA SLP | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
TAMARAGARCIADENTALYESTETICA SLP | Socio Unico | 03/02/2023 | |
GRUPOSALUDYESTETICADENTAL SLP | Administrador Unico | 22/04/2022 | |
GRUPOSALUDYESTETICADENTAL SLP | Socio Unico | 22/04/2022 | |
GRUPOSALUDBUCODENTALGARCIA SLP | Soc.Prof. | 13/10/2021 | |
GRUPOSALUDBUCODENTALGARCIA SLP | Administrador Unico | 14/06/2021 | |
ODONTOLOGATAMARAGARCIA SLP | Soc.Prof. | 30/09/2020 | |
ODONTOLOGATAMARAGARCIA SLP | Administrador Unico | 10/06/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA CARNICERO TAMARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CARNICERO TAMARA
Empresa: TAMARAGARCIADENTALYESTETICA SLP
Administrador Unico
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948 , F 166, S 8, H OR 18033, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-32
Empresa: TAMARAGARCIADENTALYESTETICA SLP
Socio Único
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948 , F 166, S 8, H OR 18033, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-32
Empresa: GRUPOSALUDYESTETICADENTAL SLP
Administrador Unico
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 171, S 8, H OR 17715, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-32
Empresa: GRUPOSALUDYESTETICADENTAL SLP
Socio Único
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 171, S 8, H OR 17715, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-32
Empresa: GRUPOSALUDBUCODENTALGARCIA SLP
Soc.Prof.
- Garcia Carnicero Tamara
- Puebla Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930 , F 52, S 8, H OR 17377, I/A 2 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-32
Empresa: GRUPOSALUDBUCODENTALGARCIA SLP
Administrador Unico
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930 , F 52, S 8, H OR 17377, I/A 1 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-32
Empresa: GRUPOSALUDBUCODENTALGARCIA SLP
Socio Único
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930 , F 52, S 8, H OR 17377, I/A 1 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-32
Empresa: ODONTOLOGATAMARAGARCIA SLP
Soc.Prof.
- Delgado Buzzi Lilianne
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 50, S 8, H OR 16987, I/A 2 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-32
Empresa: ODONTOLOGATAMARAGARCIA SLP
Administrador Unico
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 49, S 8, H OR 16987, I/A 1 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-32
Empresa: ODONTOLOGATAMARAGARCIA SLP
Socio Único
- Garcia Carnicero Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 49, S 8, H OR 16987, I/A 1 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-32
Información de GARCIA CARNICERO TAMARA
Mostramos los datos de GARCIA CARNICERO TAMARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CARNICERO TAMARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos