GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHAMERO SA | Consejero Delegado Solidario | 28/05/2013 | |
CHAMERO SA | Presidente | 02/03/2010 | |
CHAMERO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/03/2010 | |
CHAMERO SA | Consejero | 02/03/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR
Empresa: CHAMERO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Consejero
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
- Lopez Garcia Sara
- Lopez Garcia Victor
Presidente
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 140, S 8, H M 57074, I/A 9 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: CHAMERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Consejero
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Presidente
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 139, S 8, H M 57074, I/A 8 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Empresa: CHAMERO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 139, S 8, H M 57074, I/A 8 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Empresa: CHAMERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
- Martinez Soria Jose Luis
- Rodriguez Olivar Isabel
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
- Martinez Soria Jose Luis
- Rodriguez Olivar Isabel
Presidente
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 139, S 8, H M 57074, I/A 7 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Empresa: CHAMERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
- Martinez Soria Jose Luis
- Rodriguez Olivar Isabel
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
- Martinez Soria Jose Luis
- Rodriguez Olivar Isabel
Presidente
- Garcia Capitan Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 139, S 8, H M 57074, I/A 7 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Información de GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CAPITAN MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos