GARCIA CAPA SOLEDAD
Informe ejecutivo de GARCIA CAPA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CAPA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORUM LEGIS SL | Administrador Solidario | 24/10/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA CAPA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CAPA SOLEDAD
Empresa: GOTO GLOBAL MOBILITY SPAIN SL
Administrador Solidario
- Garcia Capa Soledad
- Leizer Gil Sin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40362 , F 130, S 8, H M 716982, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: SECURE POTENTIAL SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Garcia Capa Soledad
- Leizer Gil Sin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40362 , F 126, S 8, H M 716982, I/A 5 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Empresa: SECURE POTENTIAL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Garcia Capa Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40362 , F 126, S 8, H M 716982, I/A 5 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Empresa: SECURE POTENTIAL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Garcia Capa Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40362 , F 123, S 8, H M 716982, I/A 3 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: FORUM LEGIS SL
Administrador Solidario
- Garcia Capa Marta Paloma
- Garcia Capa Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10376 , F 197, S 8, H M 165017, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Empresa: FORUM LEGIS SL
Administrador Unico
- Garcia Capa Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10376 , F 197, S 8, H M 165017, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Información de GARCIA CAPA SOLEDAD
Mostramos los datos de GARCIA CAPA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CAPA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos