GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA
Informe ejecutivo de GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRONAVISA PROMOCION DE NAVES Y VIVIENDAS SA | Administrador Unico | 25/10/2010 | 26/06/2017 |
CENTRO DE ESTUDIOS ELBYA SL | Administrador Solidario | 29/06/2009 | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA
Administrador Unico
- Garcia Calvillo Y Fernandez Hijicos Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15821 , F 4, S 8, H M 75270, I/A 26 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS ELBYA SL
Administrador Solidario
- Garcia Calvillo Y Fernandez Hijicos Maria Estrella
- Rodriguez Priego Garcia Calvillo Francisco Javier
- Rodriguez Priego Garcia Calvillo Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 132, S 8, H M 483282, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Administrador Unico
- Garcia Calvillo Y Fernandez Hijicos Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15821 , F 3, S 8, H M 75270, I/A 24 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS ELBYA SL
Administrador Solidario
- Garcia Calvillo Y Fernandez Hijicos Maria Estrella
- Rodriguez Priego Garcia Calvillo Francisco Javier
- Rodriguez Priego Garcia Calvillo Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 129, S 8, H M 483282, I/A 1 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-28
Información de GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA
Mostramos los datos de GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CALVILLO Y FERNANDEZ HIJICOS MARIA ESTRELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos