GARCIA CALLEJA CRISTOBAL
Informe ejecutivo de GARCIA CALLEJA CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA CALLEJA CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCAOLEO SL | Consejero | 18/11/2016 | 03/05/2021 |
EL LABRADOR DE MALAGA SL | Vicepresidente | 06/10/2015 | 16/01/2018 |
EL LABRADOR DE MALAGA SL | Consejero | 06/10/2015 | 16/01/2018 |
EL LABRADOR DE MALAGA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/10/2015 | 16/01/2018 |
OLEAMUNDI SL | Consejero | 18/11/2016 | 11/04/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA CALLEJA CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CALLEJA CRISTOBAL
Empresa: MERCAOLEO SL
Consejero
- Bernal Lopez Juan Ramon
- Garcia Calleja Cristobal
- Luque Luque Antonio
- Nuñez Gonzalez Gregorio
- Teran Blanco Francisco
- Villafranca Lara Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 62, S 8, H MA 45621, I/A 32 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-29
Empresa: MERCAOLEO SL
Consejero
- Bernal Lopez Juan Ramon
- Garcia Calleja Cristobal
- Luque Luque Antonio
- Nuñez Gonzalez Gregorio
- Teran Blanco Francisco
- Villafranca Lara Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 62, S 8, H MA 45621, I/A 30 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-29
Empresa: EL LABRADOR DE MALAGA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bellido Carreira Baldomero
- Fauli Perpiña Benjamin
- Garcia Calleja Cristobal
Consejero
- Bellido Carreira Baldomero
- Fauli Perpiña Benjamin
- Garcia Calleja Cristobal
- Perez Hidalgo Jose Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Calleja Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335, L 1248, F 4, S 8, H MA 36523, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-29
Empresa: OLEAMUNDI SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5492, L 4399, F 74, S 8, H MA132910, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-29
Empresa: MERCAOLEO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 59, S 8, H MA 45621, I/A 24 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-29
Empresa: OLEAMUNDI SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5492, L 4399, F 74, S 8, H MA132910, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-29
Empresa: EL LABRADOR DE MALAGA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bellido Carreira Baldomero
- Fauli Perpiña Benjamin
- Garcia Calleja Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335, L 1248, F 4, S 8, H MA 36523, I/A 5 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-29
Empresa: EL LABRADOR DE MALAGA SL
Consejero
- Bellido Carreira Baldomero
- Fauli Perpiña Benjamin
- Garcia Calleja Cristobal
- Perez Hidalgo Jose Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Calleja Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335, L 1248, F 3, S 8, H MA 36523, I/A 4 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-29
Información de GARCIA CALLEJA CRISTOBAL
Mostramos los datos de GARCIA CALLEJA CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CALLEJA CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos