GARCIA CABRERA FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA CABRERA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA CABRERA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE GARCIA MOLINA SL | Administrador Unico | 31/12/2008 | 11/03/2014 |
RUBIÑO GARCIA SL | Administrador Solidario | 22/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA CABRERA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CABRERA FRANCISCO
Empresa: RESTAURANTE GARCIA MOLINA SL
Administrador Unico
- Garcia Cabrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 32, S 8, H GR 36178, I/A 2 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-18
Empresa: RUBIÑO GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Cabrera Custodia
- Garcia Cabrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744 , F 113, S 8, H GR 10826, I/A 2 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-18
Empresa: RESTAURANTE GARCIA MOLINA SL
Administrador Unico
- Garcia Cabrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 32, S 8, H GR 36178, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-18
Información de GARCIA CABRERA FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA CABRERA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CABRERA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos