GARCIA BURGUETE AMILCAR
Informe ejecutivo de GARCIA BURGUETE AMILCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA BURGUETE AMILCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOLUXA GROUP SL | Administrador Solidario | 18/06/2024 | |
ALTER DREAMS SL | Administrador Solidario | 01/08/2022 | |
BARCIDAS INVERSIONES SL | Socio Unico | 23/01/2017 | |
BARCIDAS INVERSIONES SL | Administrador Unico | 23/01/2017 | |
NUBESER SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA BURGUETE AMILCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BURGUETE AMILCAR
Empresa: NOLUXA GROUP SL
Administrador Solidario
- Coy Lopez Pablo
- Garcia Burguete Amilcar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219110, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Empresa: ALTER DREAMS SL
Administrador Solidario
- Blasco Perez Victor Benjamin
- Buigues Mengual Juan Vicente
- Garcia Burguete Amilcar
- Piqueras Lopez Raphael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4492 , F 94, S 8, H A 180948, I/A 1 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-03
Empresa: BARCIDAS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Burguete Amilcar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10226, L 7508, F 8, S 8, H V 174285, I/A 1 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-46
Empresa: BARCIDAS INVERSIONES SL
Socio Único
- Garcia Burguete Amilcar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10226, L 7508, F 8, S 8, H V 174285, I/A 1 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-46
Empresa: NUBESER SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Burguete Amilcar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9764, L 7046, F 80, S 8, H V 158506, I/A 1 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-46
Empresa: NUBESER SOLUCIONES SL
Socio Único
- Garcia Burguete Amilcar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9764, L 7046, F 80, S 8, H V 158506, I/A 1 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-46
Información de GARCIA BURGUETE AMILCAR
Mostramos los datos de GARCIA BURGUETE AMILCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BURGUETE AMILCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos