GARCIA BRAVO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GARCIA BRAVO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BRAVO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLUDA RECYCLING SL | Administrador Solidario | 05/03/2019 | |
SERVICIO DE VERTIDOS SA | Consejero Delegado Solidario | 14/11/2018 | |
SERVICIO DE VERTIDOS SA | Presidente | 14/11/2018 | |
SERVICIO DE VERTIDOS SA | Consejero | 14/11/2018 | |
BOLUDA CONTAINERS ONE SL | Administrador Solidario | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA BRAVO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BRAVO MARIA TERESA
Empresa: BOLUDA RECYCLING SL
Administrador Solidario
- Boluda Garcia Antonio Miguel
- Boluda Garcia Maria Teresa
- Garcia Bravo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38855 , F 21, S 8, H M 690658, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: SERVICIO DE VERTIDOS SAL
Consejero Delegado Solidario
- Boluda Garcia Antonio Miguel
- Boluda Garcia Maria Teresa
- Garcia Bravo Maria Teresa
Consejero
- Boluda Garcia Antonio Miguel
- Boluda Garcia Maria Teresa
- Garcia Bravo Maria Teresa
Presidente
- Garcia Bravo Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37035 , F 223, S 8, H M 310950, I/A 8 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: SOLDADURAS AYELEN SL
Liquidador
- Garcia Bravo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13734 , F 24, S 8, H M 224074, I/A 4 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-28
Empresa: SOLDADURAS AYELEN SL
Administrador Unico
- Garcia Bravo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13734 , F 24, S 8, H M 224074, I/A 4 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-28
Empresa: SOLDADURAS AYELEN SL
Administrador Unico
- Garcia Bravo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13734 , F 23, S 8, H M 224074, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-28
Empresa: BOLUDA CONTAINERS ONE SL
Administrador Solidario
- Boluda Garcia Antonio Miguel
- Boluda Garcia Maria Teresa
- Garcia Bravo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 30, S 8, H M 320841, I/A 6 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: BOLUDA CONTAINERS ONE SL
Consejero Delegado
- Garcia Bravo Maria Teresa
Consejero
- Boluda Garcia Antonio Miguel
- Boluda Garcia Maria Teresa
- Garcia Bravo Maria Teresa
Presidente
- Garcia Bravo Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 30, S 8, H M 320841, I/A 6 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Información de GARCIA BRAVO MARIA TERESA
Mostramos los datos de GARCIA BRAVO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BRAVO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos