GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECOA. MANAGEMENT SERVICES SL | Socio Unico | 13/12/2019 | |
SECOA. MANAGEMENT SERVICES SL | Administrador Unico | 13/12/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO
Empresa: SECOA. MANAGEMENT SERVICES SL
Administrador Unico
- Garcia Borrego Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292 , F 63, S 8, H ZA 8603, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-49
Empresa: SECOA. MANAGEMENT SERVICES SL
Socio Único
- Garcia Borrego Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292 , F 63, S 8, H ZA 8603, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-49
Empresa: ARASEGUR SEGURIDAD SL
Liquidador
- Garcia Borrego Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 23, S 8, H CA 52209, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Empresa: ARASEGUR SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Garcia Borrego Jose Alberto
Liquidador
- Garcia Borrego Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 23, S 8, H CA 52209, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Empresa: ARASEGUR SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Garcia Borrego Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 20, S 8, H CA 52209, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-11
Información de GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BORREGO JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos