GARCIA BORDAS JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA BORDAS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BORDAS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIBOLIGUEST SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2019 | |
BORGAR 5 SA | Apoderado | 18/06/2019 | |
GARBORAUTO SL | Apoderado | 17/06/2019 | |
GARBORAUTO SL | Consejero | 21/05/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA BORDAS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BORDAS JESUS
Empresa: TIBOLIGUEST SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Bordas Jesus
- Gutierrez Pozo Leonides
- Llantada Aja Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5870 , F 172, S 8, H BI 73839, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-48
Empresa: BORGAR 5 SA
Apoderado
- Garcia Bordas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4876 , F 167, S 8, H BI 50636, I/A 7 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Empresa: GARBORAUTO SL
Apoderado
- Garcia Bordas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 219, S 8, H BI 56641, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Empresa: AUTOBAS 77 SA
Administrador Unico
- Garcia Bordas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 111, S 8, H BI 1264,A , I/ 16 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-48
Empresa: GARBORAUTO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bordas Garcia Maria Soledad
- Garcia Bordas Cristina
- Garcia Bordas Jesus
- Garcia Bordas Oscar
- Garcia Pelayo Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 215, S 8, H BI 56641, I/A 1 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-48
Información de GARCIA BORDAS JESUS
Mostramos los datos de GARCIA BORDAS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BORDAS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos