GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ
Informe ejecutivo de GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRONO AESTHETICS IBERICA SL | Socio Unico | 23/05/2023 | |
CRONO AESTHETICS IBERICA SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
CLINICA BONOME TENERIFE SUR SL | Administrador Unico | 01/06/2017 | |
PROTEMEDIC CANARIAS SL | Socio Unico | 29/01/2013 | |
PROTEMEDIC CANARIAS SL | Administrador Unico | 29/01/2013 | |
NUTRIMEDIC SOLUTIONS IBERICA SL | Socio Unico | 26/04/2011 | |
NUTRIMEDIC SOLUTIONS IBERICA SL | Administrador Unico | 26/04/2011 | |
RAF LASER SLP | Soc.Prof. | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ
Empresa: CRONO AESTHETICS IBERICA SL
Administrador Unico
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 215, S 8, H TF 70160, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-38
Empresa: CRONO AESTHETICS IBERICA SL
Socio Único
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 215, S 8, H TF 70160, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-38
Empresa: CLINICA BONOME TENERIFE SUR SL
Administrador Unico
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 189, S 8, H TF 59146, I/A 1 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Empresa: RAF LASER SLP
Administrador Mancomunado
- Feigin Ruben Alberto
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 120, S 8, H TF 41301, I/A 5 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-38
Empresa: PROTEMEDIC CANARIAS SL
Administrador Unico
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 217, S 8, H TF 44744, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Empresa: PROTEMEDIC CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Feigin Ruben Alberto
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 217, S 8, H TF 44744, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Empresa: PROTEMEDIC CANARIAS SL
Socio Único
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 217, S 8, H TF 44744, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Empresa: PROTEMEDIC CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Feigin Ruben Alberto
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 216, S 8, H TF 44744, I/A 2 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
Empresa: PROTEMEDIC CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Feigin Ruben Alberto
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 216, S 8, H TF 44744, I/A 2 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
Empresa: RAF LASER SLP
Administrador Mancomunado
- Feigin Ruben Alberto
- Garcia Bonome Elizabeth Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 120, S 8, H TF 41301, I/A 3 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ
Mostramos los datos de GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BONOME ELIZABETH BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos