GARCIA BLANCO MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de GARCIA BLANCO MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BLANCO MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL DE RECURSOS DIDACTICOS SL | Administrador Unico | 28/11/2016 | |
TEMAT EDUCA SL | Administrador Unico | 11/10/2016 | |
SERALQUIVAL SL | Socio Unico | 26/11/2013 | |
SERALQUIVAL SL | Administrador Unico | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA BLANCO MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BLANCO MARIA NIEVES
Empresa: GLOBAL DE RECURSOS DIDACTICOS SL
Administrador Unico
- Garcia Blanco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 136, S 8, H VA 28629, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-47
Empresa: TEMAT EDUCA SL
Administrador Unico
- Garcia Blanco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 102, S 8, H VA 26200, I/A 2 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-47
Empresa: SERALQUIVAL SL
Administrador Unico
- Garcia Blanco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 66, S 8, H VA 26149, I/A 1 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-47
Empresa: SERALQUIVAL SL
Socio Único
- Garcia Blanco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 66, S 8, H VA 26149, I/A 1 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-47
Empresa: TEMAT ESCUELA TECNICA SL
Apoderado
- Garcia Blanco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 193, S 8, H VA 15036, I/A 6 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-47
Empresa: TEMAT ESCUELA TECNICA SL
Apoderado
- Garcia Blanco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 192, S 8, H VA 15036, I/A 5 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-47
Empresa: TEMAT ESCUELA TECNICA SL
Administrador Unico
- Garcia Blanco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 192, S 8, H VA 15036, I/A 4 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-47
Información de GARCIA BLANCO MARIA NIEVES
Mostramos los datos de GARCIA BLANCO MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BLANCO MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos