GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLEAM ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Administrador Solidario | 11/04/2023 | |
SOLEAM ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Apoderado Solidario | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN
Empresa: SOLEAM ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Blanco Carlos
- Garcia Blanco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814, L 578, F 173, S 8, H AB 14878, I/A 7 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-02
Empresa: REMCO SPAIN 2022 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Blanco Maria Del Carmen
- Garcia Blanco Maria Del Carmen
- Peña Lopez Luis Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31155 , F 53, S 8, H M 80325, I/A 143 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: SOLEAM ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Blanco Carlos
- Garcia Blanco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814, L 578, F 172, S 8, H AB 14878, I/A 5 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-02
Empresa: OFFICE DEPOT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Blanco Maria Del Carmen
- Hernandez Rodero Begoña
- Peña Lopez Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31155 , F 42, S 8, H M 80325, I/A 112 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Empresa: OFFICE DEPOT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Bonet Javier
- Garcia Blanco Maria Del Carmen
- Levices Carballo Efigenia
- Macarro Mate Bernardo
Apoderado
- Alonso Bonet Javier
- Altamura Mario
- Ameijeiras Gonzalez Paula
- Chantraine Jerome Bernard
- De La Torre Cerezuela Esteban
- De La Torre Cerezuela Esteban
- De La Torre Cerezuela Esteban
- Dominguez Martin Jose Fernando
- Gallucci Martinez Francisco Javier
- Gaspar Pombar Daniel
- Hernandez Rodero Begoña
- Levices Carballo Efigenia
- Marra Rodriguez Cristina
- Milcent Michel Pierre Marie
- Miras Leboran Sandra
- Monge Cubero Juan
- Ortega Castillo Susana
- Ortega Castillo Susana
- Ortiz Melara Jose Luis
- Pazo Cid Abel
- Peña Lopez Luis Manuel
- Peña Lopez Luis Manuel
- Seseña Palomar Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31155 , F 42, S 8, H M 80325, I/A 112 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Información de GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos