GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO
Informe ejecutivo de GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAVILA BIO TECNO & LOGIC SL | Apoderado | 25/06/2012 | 01/02/2021 |
CAVILA BIO TECNO & LOGIC SL | Administrador Unico | 04/01/2013 | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO
Empresa: CAVILA BIO TECNO & LOGIC SL
Administrador Unico
- Garcia Blairsy Reina Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 143, S 8, H GC 44428, I/A 4 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-35
Empresa: CAVILA BIO TECNO & LOGIC SL
Administrador Unico
- Garcia Blairsy Reina Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 143, S 8, H GC 44428, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Empresa: CAVILA BIO TECNO & LOGIC SL
Apoderado
- Garcia Blairsy Reina Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 142, S 8, H GC 44428, I/A 2 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-35
Información de GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO
Mostramos los datos de GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BLAIRSY REINA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos