GARCIA BERNUES ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA BERNUES ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BERNUES ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISEÑOS PIRENAICOS SL | Consejero | 07/02/2024 | |
DISEÑOS PIRENAICOS SL | Secretario | 07/02/2024 | |
ASEMVAL JACA SL | Administrador Solidario | 10/06/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA BERNUES ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BERNUES ANGEL
Empresa: DISEÑOS PIRENAICOS SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Bernues Jal Miguel-angel-constancio
- Garcia Bernues Angel
- Garcia Bernues Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Garcia Bernues Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305, L 143, F 27, S 8, H HU 294, I/A 7 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-22
Empresa: LA PARDINA SA
Consejero
- Garcia Bernues Angel
- Garcia Bernues Felipe
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 141, F 90, S 8, H HU 4759, I/A 14 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-22
Empresa: ASEMVAL JACA SL
Administrador Solidario
- Ara Betes Santiago
- Garcia Bernues Angel
- Lopez Abio Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 208, S 8, H HU 10847, I/A 1 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-22
Empresa: LA PARDINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 141, F 88, S 8, H HU 4759, I/A 9 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-22
Información de GARCIA BERNUES ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA BERNUES ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BERNUES ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos